Сергеев Владимир Григорьевич
Подождите...
Руководитель компании |
|
1 ООО НПФ " СОНАР" |
|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА " СОНАР" | |
Статус | Ликвидировано |
Регион | г. Краснозаводск, Московская область |
Адрес | 141321, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Краснозаводск, площадь Рдултовского, д. 1 |
Руководитель ликвидационной комиссии | Владимир Григорьевич Сергеев (ИНН 504200900553) |
Учредитель компании |
|
1 ООО НПФ " СОНАР" |
|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА " СОНАР" | |
Статус | Ликвидировано |
Регион | г. Краснозаводск, Московская область |
Адрес | 141321, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Краснозаводск, площадь Рдултовского, д. 1 |
ИНН учредителя | 504200900553 |
Данные по Сергееву Владимиру Григорьевичу собраны из открытых источников и носят исключительно ознакомительный характер. Вся публикуемая на портале информация является открытой и общедоступной в соответствии с п. 1 ст. 6 129-ФЗ от 08.08.2001 "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" и 149-ФЗ от 27.07.2006 "Об информации, информационных технологиях и защите информации".
При копировании материалов ссылка на vembo.ru обязательна.
Новости |
Работники Следственного комитета РФ отметили профессиональный праздник
Как стало известно ИА "Тульская пресса", накануне в СУ СКР состоялось торжественное собрание, посвященное первой годовщине создания Следственного комитета Российской Федерации. "Руководитель следственного управления Татьяна Андреевна Сергеева поздравила коллектив с профессиональным праздником, вручив отличившимся сотрудникам призы и награды", - сообщил и.о. старшего помощника руководителя СУ СКР по Тульской области Владимир Тимошин.
21 января 2012 года
|
Путин высоко оценил работу нового главы РАН
Президент России Владимир Путин на встрече с новым главой Российской академии наук (РАН) Александром Сергеевым высоко оценил его работу на этом посту и пообещал свою поддержку в решении возникающих проблем.
22 января 2018 года
|
ИД "Коммерсантъ" меняет президента
Пост президента Издательского дома "Коммерсантъ" вместо Дмитрия Сергеева займет бывший гендиректор медиагруппы "Звезда" Владимир Желонкин, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Желонкин ранее возглавлял информационное агентство Русской православной церкви, состоит в оргкомитете Конгресса православной прессы.
9 октября 2013 года
|
Смотрите также |
|
Саркисян Эдуард Грантович | ООО "ИНБИЗТЕХ" Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
Кашкаров Андрей Николаевич | ООО "ВИВАЛЬДИ" Деятельность в области исполнительских искусств |
Арутюнян Гаянэ Георгиевна | ООО "АРЕНА-Д" Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
Семенченко Валерий Владимирович | ООО "ТИТАН" Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
Богдан Артём Викторович | ООО "ЯПС "НЕРПА" Строительство прогулочных и спортивных судов |
Иванова Юлия Михайловна | ООО "ТИ-М" Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |