Котов Владимир Владимирович
Подождите...
Руководитель компаний |
|
1 ООО "МЕГАПОРТ" |
|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАПОРТ" | |
Статус | Действующее |
Регион | г. Новосибирск, Новосибирская область |
Адрес | 630112, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. Новосибирск, ул. Гоголя, д. 194, кв. 111 |
ОКВЭД-2017 | Деятельность в области связи на базе проводных технологий |
ДИРЕКТОР | Владимир Владимирович Котов (ИНН 540124965057) |
2 ООО "МЕГАПОРТ" |
|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАПОРТ" | |
Статус | Ликвидировано |
Регион | г. Новосибирск, Новосибирская область |
Адрес | 630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Сибревкома, д. 7/1, офис 4 |
ОКВЭД-2017 | Деятельность в области связи на базе проводных технологий |
Директор | Владимир Владимирович Котов (ИНН 540124965057) |
3 ООО "ЗУМ" |
|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗУМ" | |
Статус | Ликвидировано |
Регион | г. Новосибирск, Новосибирская область |
Адрес | 630089, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, д. 213 |
ОКВЭД-2007 | Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами |
Директор | Владимир Владимирович Котов (ИНН 540124965057) |
Учредитель компании |
|
1 ООО "МЕГАПОРТ" |
|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАПОРТ" | |
Статус | Действующее |
Регион | г. Новосибирск, Новосибирская область |
Адрес | 630112, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. Новосибирск, ул. Гоголя, д. 194, кв. 111 |
ОКВЭД-2017 | Деятельность в области связи на базе проводных технологий |
ИНН учредителя | 540124965057 |
Данные по Котову Владимиру Владимировичу собраны из открытых источников и носят исключительно ознакомительный характер. Вся публикуемая на портале информация является открытой и общедоступной в соответствии с п. 1 ст. 6 129-ФЗ от 08.08.2001 "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" и 149-ФЗ от 27.07.2006 "Об информации, информационных технологиях и защите информации".
При копировании материалов ссылка на vembo.ru обязательна.
Новости |
Скончался бывший глава Сосновского района
Владимир Котов долгое время возглавлял Сосновский район, он покинул пост в 2016 году. Редакция Znak.com выражает соболезнования главе Челябинска Наталье Котовой в связи с кончиной брата.
27 ноября 2019 года
|
Вице-мэр Челябинска по дорожному хозяйству подал в отставку
Как сообщала "Губерния", Наталья Котова на сегодняшнем аппаратном совещании в городской мэрии публично попросила Владимира Алейникова уйти в отставку из-за неоднократных претензий к его работе.
11 ноября 2019 года
|
Наталья Котова попросила уволиться главного дорожника Челябинска
В понедельник, 11 ноября, врио главы Челябинска Наталья Котова на традиционном аппаратном совещании предложила вице-меру Владимиру Алейникову, курирующему дорожную сферу, уволиться.
11 ноября 2019 года
|
Смотрите также |
|
Береговая Наталья Николаевна | ООО "ИНБИЗТЕХ" Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
Арамян Акоп Мигранович | МКДОУ Д/С "ЗВЕЗДОЧКА" Образование дошкольное |
Алехин Сергей Александрович | ООО "СЕВЕРНЫЙ ГОРОД" Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой |
Кисничан Сергей Васильевич | ООО "ДИ-СИ-ДЖЭК" Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
Галиева Таклима Ахматгалиевна | ООО "СТС-34" Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин |
Демин Виктор Михайлович | ООО "ТД "ФАКТОР" Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |