Коган Елена Юрьевна
Подождите...
Руководитель компании |
|
1 ООО "ДОДО ТУР" |
|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОДО ТУР" | |
Статус | Ликвидировано |
Регион | г. Москва |
Адрес | 127473, г. Москва, ул. Делегатская, д. 20/1, стр. 13 |
ОКВЭД-2017 | Деятельность туристических агентств и туроператоров |
Генеральный директор | Елена Юрьевна Коган (ИНН 732590394533) |
Учредитель компании |
|
1 ООО "ДОДО ТУР" |
|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОДО ТУР" | |
Статус | Ликвидировано |
Регион | г. Москва |
Адрес | 127473, г. Москва, ул. Делегатская, д. 20/1, стр. 13 |
ОКВЭД-2017 | Деятельность туристических агентств и туроператоров |
ИНН учредителя | 732590394533 |
Данные по Коган Елене Юрьевне собраны из открытых источников и носят исключительно ознакомительный характер. Вся публикуемая на портале информация является открытой и общедоступной в соответствии с п. 1 ст. 6 129-ФЗ от 08.08.2001 "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" и 149-ФЗ от 27.07.2006 "Об информации, информационных технологиях и защите информации".
При копировании материалов ссылка на vembo.ru обязательна.
Новости |
Twitter продал данные пользователей Александру Когану
Руководители популярного сервиса Twitter признались, что в 2015 году "слили" за деньги доступ к пользовательским данным компании Global Science Research, которая принадлежит Александру Когану.
1 мая 2018 года
|
Владимир Коган покупает долю Керимова в "Уралкалии"
Источник Forbes в окружении Сулеймана Керимова (№ 20 в списке богатейших бизнесменов России, состояние $7,1 млрд) в пятницу опроверг сообщение о продаже за $3,7 млрд доли миллиардера в "Уралкалии" бывшему банкиру и экс-главе Госстроя Владимиру Когану (№ 111 в списке Forbes, состояние $0,95 млрд).
13 сентября 2013 года
|
Бизнесмен Коган стал владельцем 82% акций банка "Уралсиб"
Нынешний владелец банка Николай Цветков сохранит миноритарный пакет. Во вторник зампред ЦБ Михаил Сухов сообщил, что сделка по продаже 82% "Уралсиба" Когану прошла по символической цене.
12 ноября 2015 года
|
Смотрите также |
|
Тарасова Светлана Павловна | ООО "ИНБИЗТЕХ" Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
Саркисян Эдуард Грантович | ООО "ВИВАЛЬДИ" Деятельность в области исполнительских искусств |
Нартова Арина Юрьевна | ООО "АРЕНА-Д" Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
Бондарева Дарья Александровна | ООО "ТИТАН" Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
Кашкаров Андрей Николаевич | ООО "ЯПС "НЕРПА" Строительство прогулочных и спортивных судов |
Шабашова Надежда Васильевна | ООО "ТИ-М" Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |